班级_________ 姓名_________ 学号_________
一、 口算。
9685+883= 4884÷9= 623×9= 309×4=
37×33≈ 26×6= 708×80= 8902+701=
9594-30= 318×5= 201×1= 7292÷3=
807×1= 1769+58= 541÷5= 179×5=
914÷3= 1275+817= 649-602= 8747÷5=
712+25= 104÷7= 901÷3= 606×3=
943÷7≈ 497÷7= 534÷2= 594÷6=
254÷4= 621÷7≈ 715+650= 40×4=
412-45= 361÷6= 632÷7= 126÷6=
497×8= 642×2≈ 7998+527= 988×30=
二、 列式计算。
16×28= 135÷3= 94×54= 666×82= 202×40=
89×23= 782×71= 8403-4429= 4393-795= 64×14=
724÷8= 170÷3= 659÷6= 9068+373= 250÷5=
38×92= 9300÷8= 1447+5163= 765÷7= 7564÷3=