班级_________ 姓名_________ 学号_________
计算下列各题,能简单的要简单
8313-1008 785×37+362×785+785 2291×825-291×825 4565÷55
742-42-565 764-64-318-182 5300÷4÷53 505-288-12+95
253+367+547 73000÷50÷20 642×14+642×287-642 37×270
4600÷(4×46) 700-150+250 50×(20+2) 968-101-268
125×75×80 20×55 125×204 336÷21
569-(335-131) 249×48+249×252 888×601-888 250×58×2
988-165-35 555×299+555 298-163+102 41×399
125×32×25 (743+56)+157+744 25×44 978-(421+278)